Stimmberechtigte Mitglieder |
Aufsichtsrat der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises TF mbH | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitzender | Vorsitzender | 01.09.2014 | 30.06.2015 | von 01.09.2014 bis 30.06.2015 |
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.12.2015 | 28.11.2016 | von 07.12.2015 bis 28.11.2016 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | | 16.07.2014 | bis 16.07.2014 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitzender des Kreistages | Vorsitzender des Kreistages | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 |
Vorstand des Landkreistages Brandenburg | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.08.2014 | | von 26.08.2014 |
Beratende Mitglieder |
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Kreistagsabgeordneter, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied - § 11 Abs. 2 HS | Mitglied - § 11 Abs. 2 HS | 14.08.2014 | 07.12.2015 | von 14.08.2014 bis 07.12.2015 |