Stimmberechtigte Mitglieder |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.01.2020 | 30.04.2023 | von 27.01.2020 bis 30.04.2023 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender | 15.07.2019 | 30.04.2023 | von 15.07.2019 bis 30.04.2023 |
Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 12.08.2019 | bis 12.08.2019 |
Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 12.08.2019 | 30.04.2023 | von 12.08.2019 bis 30.04.2023 |
Jugendhilfeausschuss | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 17.09.2019 | 30.04.2023 | von 17.09.2019 bis 30.04.2023 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | 30.04.2023 | bis 30.04.2023 |
Nahverkehrsbeirat Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. | Kreistagsabgeordneter, DIE LINKE. Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 30.04.2023 | bis 30.04.2023 |