Stimmberechtigte Mitglieder |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | | |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 15.02.2016 | bis 15.02.2016 |
Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.07.2014 | 07.12.2015 | von 07.07.2014 bis 07.12.2015 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.07.2014 | 07.12.2015 | von 07.07.2014 bis 07.12.2015 |
Haushalts- und Finanzausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.07.2014 | | von 07.07.2014 |
Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft TF mbH | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2014 | 07.12.2015 | von 01.09.2014 bis 07.12.2015 |
Nahverkehrsbeirat Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2014 | | von 03.11.2014 |
Fraktion Plan B/BVBB-WG | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 24.11.2015 | 24.09.2018 | von 24.11.2015 bis 24.09.2018 |
Jugendhilfeausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.02.2016 | 10.12.2018 | von 16.02.2016 bis 10.12.2018 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.02.2016 | | von 16.02.2016 |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 29.03.2016 | | von 29.03.2016 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 06.11.2017 | | von 06.11.2017 |
Fraktion BVB Freie Wähler / Plan B | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 24.09.2018 | | von 24.09.2018 |