Stimmberechtigte Mitglieder |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | | | |
AfD-Fraktion Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.08.2019 | | von 01.08.2019 |
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2019 | | von 01.08.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2019 | 31.10.2022 | von 10.09.2019 bis 31.10.2022 |
Aufsichtsrat der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2019 | | von 16.09.2019 |
Haushalts- und Finanzausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2022 | | von 01.11.2022 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2022 | | von 01.11.2022 |
Aufsichtsrat der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises TF mbH | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.12.2022 | 11.12.2023 | von 13.12.2022 bis 11.12.2023 |