Ausschussvorsitzender |
Erik Stohn | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktionsvorsitzender der Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 27.06.2024 | von 15.07.2019 bis 27.06.2024 | Katrin Witt | Kreistagsabgeordnete | Katrin Witt Kreistagsabgeordnete | | | | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Anke Gödecke | Kreistagsabgeordnete, DIE LINKE., Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI | Kreistagsabgeordnete, DIE LINKE., Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI Stellv. Ausschussvorsitzende | Stellv. Ausschussvorsitzende | 15.07.2019 | 09.06.2024 | von 15.07.2019 bis 09.06.2024 | | | Felix Thier | Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS im Kreistag Teltow-Fläming | Felix Thier Fraktionsvorsitzender der Fraktion Die Linke/Die PARTEI-PDS im Kreistag Teltow-Fläming | | |
Hans-Jürgen Akuloff | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI | sachkundiger Einwohner - Vorschlag Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2008 | 23.06.2019 | von 27.10.2008 bis 23.06.2019 | | | | | | |
Frank Bitterling | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.10.2019 | 27.06.2024 | von 22.10.2019 bis 27.06.2024 | Uwe Groschwitz | AfD-Fraktion | Uwe Groschwitz AfD-Fraktion | | | | |
Andreas Noack | Kreistagsabgeordneter, Plan B | Kreistagsabgeordneter, Plan B Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.07.2014 | 23.06.2019 | von 07.07.2014 bis 23.06.2019 | Matthias Stefke | Kreistagsabgeordneter | Matthias Stefke Kreistagsabgeordneter | | | | |
Matthias Stefke | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 27.06.2024 | von 01.07.2019 bis 27.06.2024 | Jens Wylegalla | Fraktionsvorsitzender der Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | Jens Wylegalla Fraktionsvorsitzender der Fraktion BVB/FREIE WÄHLER | | | | |
Max Theilemann | Kreistagsabgeordneter, fraktionslos | Kreistagsabgeordneter, fraktionslos Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.08.2019 | 21.10.2019 | von 01.08.2019 bis 21.10.2019 | Uwe Groschwitz | AfD-Fraktion | Uwe Groschwitz AfD-Fraktion | | | | |